Oswald Hillebrand
Seznam činností
Výbor
- Výbor iniciativní, člen od 1. 6. 1920 do 8. 7. 1920
- Výbor kulturní, člen od 8. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor ku prozkoumání zprávy o činnosti Stálého výboru, člen od 15. 12. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925