Vladimír Drobný
Seznam činností
Výbor
- Výbor zemědělský, člen od 10. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor zemědělský, místopředseda od 15. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor pro záležitosti živností, průmyslu a obchodu, člen od 11. 11. 1920 do 30. 11. 1920
- Výbor pro záležitosti živností, průmyslu a obchodu, člen od 1. 12. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925