JUDr. Josef Dolanský
Seznam činností
Výbor
- Výbor rozpočtový, člen od 1. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor rozpočtový, místopředseda od 9. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor ústavní, člen od 10. 6. 1920 do 20. 10. 1921
- Výbor ústavní, předseda od 11. 6. 1920 do 20. 10. 1921
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925