Ing. Ivan Mašek
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 19. 6. 1998
Výbor
- Rozpočtový výbor, člen od 2. 7. 1996 do 19. 6. 1998
- Rozpočtový výbor, místopředseda od 4. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Komise
- Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS, člen od 25. 7. 1996 do 4. 2. 1997
- Vyšetřovací komise KrB a.s. Plzeň, člen od 8. 10. 1996 do 30. 6. 1997
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, člen od 4. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické aliance, člen od 7. 6. 1996 do 19. 6. 1998
- Poslanecký klub Občanské demokratické aliance, předseda od 7. 6. 1996 do 2. 12. 1997